Reports for Nicole Lanz-Richiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Nicole Lanz-Richiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004608687, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Obrist Baugeräte AG, in Wallbach, CHE-103.355.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2018, Publ. 1004453363).
Statutenänderung:
07.03.2019.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der constreq GmbH, in Meisterschwanden (CHE-116.233.579), gemäss Fusionsvertrag vom 14.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 256'437.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 67'785.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin/Aktionärin sämtliche Anteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
constreq ag.
Sitz neu:
Meisterschwanden.
Domizil neu:
c/o Rudolf Richiger, Brosifeld 21, 5617 Tennwil.
Zweck neu:
Handel mit, Import und Export von Waren aller Art, insbesondere solche für das Baugewerbe;
kann Filialen gründen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Das Patent "Betonkübel" (Patentgesuch Nr. 127/94-4), gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.12.1994, wofür 30 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 70'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buess, Brigitte, von Gelterkinden, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richiger, Viola, von Rohrbach, in Meisterschwanden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Nicole, von Rohrbach, in Meisterschwanden, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Richiger, Robin R., von Rohrbach, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004453362, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Richiger Holding AG, in Meisterschwanden, CHE-362.634.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011819).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Nicole, von Rohrbach, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwarzenburg].
Publication number: HR02-1004453363, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Obrist Baugeräte AG, in Wallbach, CHE-103.355.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2112295).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Nicole, von Rohrbach, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.