Reports for Deborah Lanz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Deborah Lanz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3738655, Commercial Registry Office Berne, (36)
art7 gmbh, in Unterseen, CHE-115.130.089, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2528549).
Statutenänderung:
30.08.2017.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Aufführen und Leiten von Produktionen, das Regieführen, das Unterrichten von Theater- und Schauspielunterricht, Workshops und Kursen, das Fungieren als Schauspieler und Autor, das Entwickeln, Schreiben, Herstellen und in gedruckter sowie digitaler Form Verbreiten, Verlegen, Veröffentlichen und Verkaufen von Büchern (insb. von Kinderbüchern, Bilderbüchern, Romanen, Theaterstücken), das Anbieten von Meditationen, Sport jeglicher Art (insb. Suzuki, Fechten, Kampfsport) Therapien und Coaching, das Filmen und Fotografieren, das Inszenieren und Begleiten und Mitwirken in und von Musikprojekten und Musikproduktionen, das Produzieren von Tonträgern, das Tanzen, das Eventmanagement und die Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Deborah, von Rohrbach, in Interlaken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gsteigwiler].
Publication number: 2528549, Commercial Registry Office Berne, (36)
art7theater gmbh, in Gsteigwiler, CHE-115.130.089, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061455).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Firma neu:
art7 gmbh.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Eichzun 4, 3800 Unterseen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Aufführen und Leiten von Produktionen, das Regieführen, das Unterrichten von Theater- und Schauspielunterricht, Workshops und Kursen, das Fungieren als Schauspieler und Autor, das Anbieten von Mediationen, Sport jeglicher Art (insb. Suzuki, Fechten, Kampfsport) Therapien und Coaching, das Filmen und Fotografieren, das Inszenieren und Begleiten und Mitwirken in und von Musikprojekten und Musikproduktionen, das Tanzen, das Eventmanagement und die Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Thomas, von Dürrenäsch, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Germann, Oliver Thoralf, von Adelboden, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Deborah, von Rohrbach, in Gsteigwiler, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Unterseen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6931674, Commercial Registry Office Berne, (36)
art7theater gmbh, in Unterseen, CH-036.4.045.796-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 3, Publ. 5294462).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Deborah, von Rohrbach, in Unterseen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Steiner, Thomas, von Dürrenäsch, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Germann, Oliver Thoralf, von Adelboden, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.