Reports for Bruno Lanter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Lanter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3820331, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
chrisign GmbH, in Weinfelden, CHE-109.377.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3265347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanter, Christoph, von Steinach, in Märstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
Lanter, Bruno, von Steinach, in Weinfelden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MetroComm AG (CHE-109.397.193), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Schnetzer, Natal, von Uzwil, in St. Margrethen SG (St. Margrethen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2290959, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wasserkraftwerke Weinfelden AG, in Weinfelden, CHE-102.009.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1560911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanter, Bruno, von Steinach, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erismann, Daniel, von Zürich und Beinwil am See, in Dottikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1387673, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
SWISSDONUTS GMBH, in Weinfelden, CHE-112.459.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1214155).
Firma neu:
SWISSDONUTS GMBH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.03.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanter, Christoph, von Steinach, in Märstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Lanter, Bruno, von Steinach, in Weinfelden, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].