Reports for Gerald Langof
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gerald Langof
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6370958, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MEBA CNC-Fertigungstechnik AG, in Neuenhof, CH-400.3.000.915-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 2, Publ. 5004162).
Statutenänderung:
27.09.2011.
Zweck neu:
Maschinenbau und Bearbeitung von Maschinenkomponenten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand AG Lenzburg (CHE-103.746.970), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, von Hausen AG, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: österreichischer Staatsangehöriger].
Publication number: 4539124, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MEBA CNC-Fertigungstechnik AG, in Neuenhof, CH-400.3.000.915-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 2, Publ. 3384952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaufelberger, Thomas, von Fischenthal, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4539134, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Prodinvest AG, in Neuenhof, CH-170.3.024.709-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 2, Publ. 3385112).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langof, Gerald, österreichischer Staatsangehöriger, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaufelberger, Thomas, von Fischenthal, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].