Reports for Dr. Thomas Lang
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Thomas Lang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005212608, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
INTERPHARMA, in Basel, CHE-107.982.682, Verein (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raastedt, Harri Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Troxler, Josef, von Sins, in Chardonne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedl-Naderer, Johanna, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Dr. Katharina Maria, von Lungern, in Neuheim, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Griolet, Christophe Joseph Georges, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heirman, Ans, belgische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Andrea Michael, von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoustrup, Mads, dänischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004676859, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
INTERPHARMA, in Basel, CHE-107.982.682, Verein (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572871).
Statutenänderung:
26.03.2019. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Peter, von Stein AR, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschudin, Marie France, von Waldenburg, in Echichens, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Styliadou, Melpomeni, genannt Meni, griechische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ooms, Ludo Leo Elisabeth, belgischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupp, Jörg-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Griffiths, Jane, britische Staatsangehörige, in Basel, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lang, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grünwald (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Never, Mark Henry Blohm, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alagon Abad, Yolanda, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Delay, Jean-Luc, von Provence, in Affoltern am Albis, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ibe, Florian Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
O'Driscoll, Michelle Marie Calope, amerikanische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raastedt, Harri Mikael, schwedischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004572871, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
INTERPHARMA, in Basel, CHE-107.982.682, Verein (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, S.0, Publ. 2792213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cueni, Thomas Beat, von Zwingen, in Binningen, Generalsekretär und Mitglied des Vorstandes, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cornut, Eric, von Lutry, in Binningen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heise, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Wädenswil, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Peter, von Langnau im Emmental, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seltenhofer, Doris, von Kilchberg ZH, in Bellikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alexa, Pamela Louise, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lock, Michelle Leanne, australische Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Princen, Marc Guido Joseph, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Skog, Nils Urban, von Nunningen, in Walchwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tattle, Peter Kyle, genannt Kyle, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zampieri, Giovanni Giuseppe Giorgio, genannt Gianni, von Lenzburg, in Mörschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudin, Marie France, von Waldenburg, in Echichens, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buholzer, René Paul, von Kriens, in Männedorf, Delegierter des Vorstandes, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Asmussen, Henrik, dänischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dufour, Jeffrey William Harry, genannt Jeff, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Styliadou, Melpomeni, genannt Meni, griechische Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Troxler, Josef, von Sins, in Chardonne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Griffiths, Jane, britische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.