Reports for Jean-Marc Landry
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jean-Marc Landry
Newest SOGC notifications: Jean-Marc Landry
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3030449, Commercial Registry Office Valais, (626)
IPRA Sàrl, précédemment à Corgémont, CHE-108.590.468, société à responsabilité limitée (No. FOSC 39 du 25.02.2010).
Statuts originaires:
21.03.1997.
Modification des statuts:
18.07.2016.
Nouveau siège:
Ayent.
Nouvelle adresse:
Rue de Bonnefille 1, Bâtiment des Gentianes 5, 1972 Ayent (Anzère).
Nouveau but:
L'exploitation d'un institut de recherche sur les grands carnivores, le bétail et les chiens de protection des troupeaux, ainsi que sur des moyens et dispositifs innovants pour protéger les troupeaux contre les prédateurs. La société organise des voyages thématiques et des formations en rapport direct et indirect avec son but. Elle vulgarise et diffuse des connaissances scientifiques, synthétise, traite et met à disposition du grand public des informations et données sur les sujets pris en charge (cf. statuts pour but complet).
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roth, Dominique, de Beurnevésin, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Landry, Jean-Marc, de Les Verrières, à Ayent, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Chemin (Martigny) et avec une part sociale de CHF 19'000.00].
Publication number: 2010416, Commercial Registry Office Berne, (36)
IPRA Sàrl, précédem. à Moutier, Exploitation d'un institut pour la promotion et la recherche sur les animaux de protection, Société à responsabilité limitée (FOSC no 72 du 17.04.1997, p. 2571).
Modification des statuts:
15.09.2003.
Nouveau siège:
Corgémont.
Nouvelle adresse:
c/o Landry André, chemin Plaine Fin 8, 2606 Corgémont.
Inscription ou modification de personne:
Landry, Jean-Marc, de Les Verrières, à Chemin (Martigny), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.-- [précédemment: à Moutier].