Reports for Charlotte Landolt-Nardin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Charlotte Landolt-Nardin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005120721, Commercial Registry Office Valais, (621)
Jardin des Monts Sàrl, à Martigny, CHE-114.664.098, société à responsabilité limitée (No. FOSC 45 du 05.03.2021, Publ. 1005117112).
Modification des statuts:
22.02.2021.
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 22.02.2021 et bilan arrêté au 31.12.2020 présentant des actifs pour CHF 471'011.77 et des passifs à l'égard des tiers de CHF 192'309.48 contre attribution aux associés des 1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Nouvelle raison sociale:
Jardin des Monts SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par lettre, télécopie ou e-mail pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. [biffé: Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts]. Selon déclaration du 22.02.2021, il est renoncé à un contrôle restreint [biffé: Selon déclaration de la gérante du 17 décembre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rostal, Herbes aromatiques Grand St-Bernard SA (CHE-108.362.223), à Martigny, associée.
Inscription ou modification de personne(s):
Landolt-Nardin, Charlotte, de Aarau, à La Tour-de-Peilz, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Beuchat, Jonathan, de Haute-Sorne, à Morrens (VD), administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature individuelle];
Hänni, Fabrice, de Leuk, à Savièse, administrateur, avec signature collective à deux;
Morand, Jean-Pierre, de Martigny, à Val de Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005117112, Commercial Registry Office Valais, (621)
Jardin des Monts Sàrl, précédemment à Rossinière, CHE-114.664.098, société à responsabilité limitée (No. FOSC 24 du 05.02.2020, Publ. 100482323).
Modification des statuts:
22.02.2021.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Rue de Plaisance 2, 1920 Martigny.
Nouveau capital social:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 50'000.00].
Nouveaux faits qualifiés:
compensation d'une créance de CHF 100'000.00, en contrepartie de laquelle il est remis 500 nouvelles parts sociales de CHF 100.00, le solde de CHF 50'000.00 restant inscrit au passif du bilan de la société.
Inscription ou modification de personne(s):
Landolt-Nardin, Charlotte, de Aarau, à La Tour-de-Peilz, associée gérante présidente, avec signature individuelle, pour 500 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Landolt, Charlotte];
Rostal, Herbes aromatiques Grand St-Bernard SA (CHE-108.362.223), à Martigny, associée, pour 500 parts sociales de CHF 100.00.