Reports for Martin Landis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Landis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 812494, Commercial Registry Office Zurich, (20)
invoco Informatik GmbH, bisher in Oberrieden, Dienstleistungen und generelle Beratung im Informatikbereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 07.06.2000, S. 3853).
Statutenänderung:
20.12.2002.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
Rainstrasse 25, 8706 Meilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landis, Martin, von Zürich und Wallisellen, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Martin, Tania, von Meilen, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
invoco Informatik GmbH, in O b e r r i e d e n , Förlibuckrain 9B, 8942 Oberrieden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2000.
Zweck:
Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiete des Internetauftrittes und generelle Beratung im Informatikbereich;
kann Handel mit Hard- und Software betreiben, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
De Martin,Tania, von Meilen, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Landis, Martin, von Zürich und Wallisellen, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bank für Handel und Effekten, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 27.10.1997, S. 7797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battaini, Bruno, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Gerhard, von Aesch BL, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Christoph, von Richterswil, in Lenzburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burckhardt, Thomaz, von Basel, in Küsnacht ZH, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen];
Landis, Martin, von Zürich und Wallisellen, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].