Reports for Linh Lam
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Linh Lam
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005233183, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Asia Store GmbH, in Schlieren, CHE-103.727.530, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, S.0, Publ. 2387245).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Der Stimmrechtsanteil ist aufgehoben.] [gestrichen: Der Anteil zu CHF 87'000.00 ist ein Stimmrechtsanteil. ]. [Der Stimmrechtsanteil ist aufgehoben.] [gestrichen: Der Anteil zu CHF 25'000.00 ist ein Stimmrechtsanteil. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taing, Suy Heang, von Schlieren, in Killwangen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 98'000.00;
Lam, Linh, von Schlieren, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 87'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taing, Seav Leng, von Schlieren, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 84 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Lam, Siu Tse Christine, von Schlieren, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 63 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Taing, Seav Shuang, von Schlieren, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 63 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2387245, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Asia Store GmbH, in Schlieren, CHE-103.727.530, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2009, S. 27, Publ. 4996318).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lam, Linh, von Schlieren, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 87'000.00 [bisher: in Schlieren];
Taing, Seav Leng, von Schlieren, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00 [bisher: in Killwangen].
Publication number: 1253502, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dragon Food GmbH, bisher in Spreitenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.1999, S. 5281).
Gründungsstatuten:
26.11.1993.
Statutenänderung:
4.11.2003.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Rietbachstrasse 7, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Produktions- und Handelsbetriebes für asiatische Lebensmittel, insbesondere den Betrieb von Detailhandelsgeschäften unter der Enseigne 'Asia Store' für vornehmlich asiatische Lebensmittel und Geschenkartikel. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte im In- und Ausland tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten oder verkaufen.
Stammkapital:
CHF 210'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taing, Suy Heang, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 98'000.-- [wie bisher];
Lam, Linh, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 87'000.-- [bisher: kambodschanischer Staatsangehöriger];
Ung, Muoy, von Schlieren und Elsau, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.-- [bisher: in Zürich];
Nüssli, Peter Pascal, von Elsau, in Obersiggenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.