Reports for Adrian Lässer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Adrian Lässer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005619379, Commercial Registry Office Zug
Adrimo AG, in Cham, CHE-346.957.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2013, S.0, Publ. 1210291).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lässer, Adrian, von Root und Cham, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Publication number: 6832890, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Toni Niederberger Treuhand AG, in Luzern, CH-100.3.008.203-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 14, Publ. 5721652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lässer, Adrian, von Root, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Trevisiol-Manetsch, Isabelle, von Luzern und Lugano, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Anton, genannt Toni, von Dallenwil, in Engelberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dallenwil];
Niederberger, Isabel, von Dallenwil und Hofstetten bei Brienz, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dallenwil];
Schär, Christine, von Dürrenroth, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Publication number: 4873568, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Walo A. Meyer-Bauer Treuhandstelle AG, in Luzern, CH-100.3.008.203-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.1999, S. 7797).
Statutenänderung:
10.12.2008.
Firma neu:
Toni Niederberger Treuhand AG.
Zweck neu:
Führung von Buchhaltungen;
Ausführung von Mandaten als Revisionsstelle;
Beratungen betreffend Steuern, Versicherungen und Vermögensanlagen, und Vermögensverwaltung;
Übernahme von Treuhandmandaten und Geschäftsführungen;
Vermittlung, Verwaltung, Kauf und Verkauf von Immobilien;
Erwerb von Patenten und anderen Immaterialgüterrechten;
Abschluss von Lizenz- und Zusammenarbeits-Verträgen;
Beteiligungen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
René Schweizer, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Isabel, von Dallenwil und Hofstetten bei Brienz, in Dallenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Dallenwil und Hofstetten b. Brienz];
Meyer-Bauer, Walo A., von Luzern und Wallisellen, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Einzelunterschrift];
Lässer, Adrian, von Root, in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Trevisiol-Manetsch, Isabelle, von Luzern und Lugano, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: von Luzern und Cureggia, mit Kollektivprokura zu zweien].