Reports for Daniel Lacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Lacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005601003, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ACM Services GmbH, in Zürich, CHE-372.862.775, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004838757).
Firma neu:
ACM Services GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacher, Daniel, von Volketswil, in Härkingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004838757, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ACM Services GmbH, in Volketswil, CHE-372.862.775, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2014, S.0, Publ. 1662293).
Statutenänderung:
06.02.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Chiarello-Treuhand GmbH, Konradstrasse 14, 8005 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art sowie Vermittlung von Geschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacher, Daniel, von Volketswil, in Härkingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Volketswil].
Publication number: HR02-1004529098, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
R A B Investment AG, bisher in Volketswil, CHE-114.316.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2018, Publ. 3995145).
Statutenänderung:
14.12.2018.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Velania Treuhand AG, Churerstrasse 106, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Tätigkeit im internationalen Handel aller Art, insbesondere im Handel mit Wertpapieren, in der Ausbeutung von Rohstoffen und deren Kauf und Verkauf sowie die Herstellung und Verkauf von Sicherheitsprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lacher, Daniel, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krieg Lahme, Helena Luisa, von Galgenen, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.