Reports for Nicole Kurt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Nicole Kurt
Holdings
Newest SOGC notifications: Nicole Kurt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004770093, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Atelierbau Immo Grenchen AG, in Grenchen, CHE-107.962.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2009, S.16, Publ. 5206070).
Statutenänderung:
26.09.2019.
Firma neu:
Atelierbau Architektur AG.
Sitz neu:
Gerlafingen.
Domizil neu:
Buchenstrasse 12, 4563 Gerlafingen.
Zweck neu:
Planung, Erstellung, Verwaltung, Vermietung sowie Kauf und Verkauf von Liegenschaften. Ist ausserdem als Generalunternehmerin tätig. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten und überhaupt alles tun, was den Gesellschaftszweck fördert.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt, René, von Walliswil bei Wangen, in Derendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kurt, Nicole, von Walliswil bei Wangen, in Bettlach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Feder, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3873231, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Liberale Baugenossenschaft Poststrasse-Ost, in Luterbach, CHE-104.428.627, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2251597).
Statutenänderung:
11.08.2017.
Firma neu:
Baugenossenschaft Poststrasse.
Sitz neu:
Derendingen.
Domizil neu:
bei René Kurt, Hofackerstrasse 9, 4552 Derendingen.
Zweck neu:
Bezweckt den preisgünstigen Wohnungs- und Gewerbebau für sich und seine Mitglieder zu fördern und sucht diesen Zweck zu erreichen durch den Kauf von Bauland und Gebäuden oder den Abschluss von Baurechtsverträgen, das Erstellen von Mietwohnungen, Eigenheimen, Eigentumswohnungen und Gewerbeliegenschaften, das Überführen dieser Liegenschaften in das Eigentum der einzelnen Mitglieder, in das Eigentum Dritter oder als Eigenbestand sowie vermitteln und verwalten von Mietliegenschaften.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, René, von Buchs (AG), in Luterbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt, René, von Walliswil bei Niederbipp, in Derendingen, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kurt-Grädel, Elsbeth, von Walliswil bei Wangen, in Derendingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kurt, Nicole, von Walliswil bei Wangen, in Bettlach, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurt, Stefan, von Walliswil bei Wangen, in Derendingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zug, (170)
Obrolabor AG, Sitz B a a r, Handel mit Laboreinrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2000, S. 1102).
Eingetragene Personen Geändert:
Kurt, René, Heimat Walliswil bei Wangen, in Derendingen, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Neu:
Kurt, Elsbeth, Heimat Walliswil bei Wangen, in Derendingen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurt, Nicole, Heimat Walliswil bei Wangen, in Gerlafingen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Linder, Jürg, Heimat Herzogenbuchsee, in Bellach. Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].