Reports for Philipp Kurmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Philipp Kurmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Philipp Kurmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005347378, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Regio Chäsi Willisau, in Willisau, CHE-107.282.975, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199975).
Statutenänderung:
26.08.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang, Ferdinand, von Ettiswil und Gettnau, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Hans, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Martin, von Obergösgen, in Schötz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Hans-Peter, von Schötz, in Schötz, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Philipp, von Willisau, in Willisau, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Pirmin, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bättig, Michael, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurmann, Thomas, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3261153, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Regio Chäsi Willisau, in Willisau, CHE-107.282.975, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1868391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunkeler, Hanspeter, von Schötz, in Schötz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, Thomas, von Willisau, in Willisau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kurmann, Philipp, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Notz, Siegfried, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 7111080, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Genossenschaft Regio Chäsi Willisau, in Willisau, CH-100.5.013.308-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, Publ. 6553072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Philipp, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurmann, Philipp, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.