Reports for Andreas Peter Kurath
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Peter Kurath
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005515115, Commercial Registry Office Zug, (170)
SPAG E. Nebel AG, in Baar, CHE-115.798.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Dr. Peter, von Steinmaur, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fenner, Fritz, von Zürich, in Wallisellen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graber, Marianne, von La Chaux-de-Fonds, in Cham, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perovic, Bosiljka, von Oberglatt, in Oberglatt, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurath, Andreas, von Flums, in Kaltbrunn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nebel, Stefan, von Zürich, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hofstetter, Beata, von Schänis, in Kaltbrunn, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005304016, Commercial Registry Office Zug, (170)
SPAG E. Nebel AG, bisher in Zürich, CHE-115.798.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652104).
Statutenänderung:
31.08.2021.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Sihlbruggstrasse 107, 6340 Baar. Mit Erklärung vom 15.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ANCORA Treuhand AG (CHE-237.817.918), in Wädenswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurath, Andreas, von Flums, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004751140, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Erwin Nebel Stiftung der "Spag" E. Nebel AG Zürich, in Zürich, CHE-109.515.736, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004467749).
Name neu:
Erwin Nebel Stiftung der "Spag" E. Nebel AG Zürich in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 29.08.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Dr. Peter, von Steinmaur, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kurath, Andreas, von Flums, in Kaltbrunn, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nebel, Stefan, von Zürich, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].