Reports for Reto Kuoni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reto Kuoni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2182083, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Burkhardt & Co., in Maienfeld, CHE-106.012.367, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2007, S. 7, Publ. 3982256).
Statuten neu:
27.05.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kommanditaktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.05.2015 und Bilanz per 01.01.2015 mit Aktiven von CHF 741'485.58 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 641'485.58 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Burkhardt AG Immobilien und Verwaltung.
Zweck neu:
Der Handel mit Immobilien, das Halten, die Verwaltung, das Vermieten, das Vermitteln und das Erstellen von Immobilien sowie Verwaltungsdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung des Eintrags infolge Rechtsformänderung.] [gestrichen: Kommandite: Durch Verrechnung liberiert.].Gemäss Erklärung vom 27.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cadalbert, Tonio, von Rueun, in Maienfeld, mit Einzelprokura;
Gosswiler, Andreas, von Malters, in Zizers, mit Einzelprokura;
Kuoni, Reto, von Maienfeld, in Sils im Domleschg, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Andreas, von Malans, in Malans GR (Malans), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ruschein, in Malans, unbeschränkt haftender Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Burkhardt-Hellmann, Jasmin Verena, von Malans, in Malans GR (Malans), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Ruschein und Zürich, in Malans, Kommanditärin mit Einzelprokura, mit einer Komanditsumme von CHF 15'000.00].
Publication number: 5454816, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Burkhardt & Co., in Bad Ragaz, CH-350.9.000.043-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2005, S. 9, Publ. 2999100).
mit Hauptsitz in:
Maienfeld.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.2.024.543-6.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Andreas, von Ruschein, in Malans, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Burkhardt-Hellmann, Jasmin Verena, von Ruschein und Malans und Zürich, in Malans, Kommanditärin, mit Einzelprokura;
Cadalbert, Tonio, von Rueun, in Maienfeld, mit Einzelprokura;
Gosswiler, Andreas, von Malters, in Zizers, mit Einzelprokura;
Kuoni, Reto, von Maienfeld, in Sils im Domleschg, mit Einzelprokura.
Publication number: 5454818, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Burkhardt Gebäudehülle AG, in Bad Ragaz, CH-320.9.061.662-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2007, S. 11, Publ. 4046664).
mit Hauptsitz in:
Maienfeld.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-350.3.010.210-0.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Andreas, von Malans und Ruschein, in Malans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhardt-Hellmann, Jasmin Verena, von Malans, Ruschein und Zürich, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cadalbert, Tonio, von Rueun, in Maienfeld, mit Einzelprokura;
Gosswiler, Andreas, von Malters, in Zizers, mit Einzelprokura;
Kuoni, Reto, von Maienfeld, in Sils im Domleschg, mit Einzelprokura.