Reports for Nicolas Kuonen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nicolas Kuonen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6363366, Commercial Registry Office Valais, (621)
Le Foyer, Société Coopérative Immobilière, à Monthey, CH-621.5.000.449-9, société coopérative (No. FOSC 189 du 29.09.2005, p. 15, Publ. 3038310).
Modification des statuts:
10.06.2011.
Nouvelle adresse:
c/o RIGOLET S.A., Rue du Coppet 1, 1870 Monthey.
Responsabilité/prestations supplémentaires:
[biffé: sans responsabilité personnelle].
Communications aux sociétaires:
par lettre ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit [biffé: conseil de 3 à 9 membres].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lattion, Jean-Michel, de Liddes, à Collombey-Muraz, membre, sans droit de signature;
Kuonen, Nicolas, de Guttet-Feschel, à Collombey-Muraz, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Darbellay, Gilbert, de Liddes, à Monthey, président, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux avec le caissier ou le secrétaire];
Donnet, Régis, de Troistorrents, à Troistorrents, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec la secrétaire ou le caissier];
Delavy, Janine, de Vouvry, à Monthey, secrétaire et administratrice, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Bovier, Firmin, de Vex, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre sans droit de signature];
Schmid, Philippe, de Ausserberg, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre sans droit de signature];
Veuthey, Jean-Pierre, de Vionnaz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Firexco, Fiduciaire de revision, d'expertise et de comptabilité S.A. ( CH-550.0.119.764-3), à Montreux, organe de révision.
Publication number: 3038310, Commercial Registry Office Valais
Le Foyer, Société Coopérative Immobilière, à Monthey, CH-621.5.000.449-9, construction de locatifs à l'usage de ses membres, de ceux des associations et sociétés membres de la société, spécialement des familles nombreuses à revenu modeste, société coopérative (FOSC no 5 du 10.01.2003, p. 9, publ. 806858).
Personne et signature radiée:
Mme Kuonen, Dominique, de Guttet-Feschel, à Collombey-Muraz, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne:
Kuonen, Nicolas, de Guttet-Feschel, à Collombey-Muraz, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.