Reports for Thomas Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Kunz
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005973724, Commercial Registry Office Zug, (170)
OceanPlants AG, in Cham, CHE-390.820.272, Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Onlineshops für Waren und Produkte aller Art, insbesondere mit Produkten oder Waren aus recyceltem Plastik aus den Ozeanen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundeigentum sowie Immaterialgüterrechte jeder Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, insbesondere auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kunz, Thomas, von Dielsdorf, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005715442, Commercial Registry Office Zug, (170)
Kessler Cooperation AG, in Zug, CHE-114.689.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005565014).
Statutenänderung:
13.03.2023.
Firma neu:
Traumgut Holding AG.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Christoph, von Hitzkirch, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Thomas, von Dielsdorf, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2255873, Commercial Registry Office Zurich, (20)
mediamanagement schweiz ag, bisher in Solothurn, CHE-496.496.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1545179).
Gründungsstatuten:
11.11.2013.
Statutenänderung:
25.06.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Herzog, Hammerstrasse 65, 8032 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, falls Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Dr. Hans Beat, von Dielsdorf, in Kriegstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Thomas, von Dielsdorf, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vargas Jimenez, Ismael Benjamin, dominikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.