Reports for Rolf Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005862864, Commercial Registry Office Valais, (621)
SEDO ENGINEERING SA, à Riddes, CHE-367.770.110, société anonyme (No. FOSC 256 du 31.12.2021, Publ. 1005371971).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kunz, Rolf, de Wald ZH, à Au ZH (Wädenswil), avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Imfeld, Stefan, de Lungern, à Volketswil, avec signature collective à deux.
Publication number: 2666083, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalwohlfahrtsstiftung der Gebrüder Loepfe AG, in Wetzikon ZH, CHE-109.726.782, Stiftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2012, Publ. 6798422).
Vermögensübertragung:
Die Stiftung überträgt gemäss Verträgen vom 18.07./04.09.2014 sowie 07.05.2015 und Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 03.08.2015 Aktiven von CHF 47'054'230.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 46'968'651.25 auf die UWP Sammelstiftung für die berufliche Vorsorge, in Basel (CHE-109.738.880).
Gegenleistung:
keine.
Name neu:
Personalwohlfahrtsstiftung der Gebrüder Loepfe AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 03.08.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Rolf, von Wald ZH, in Wädenswil, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuster, Agatha, von Eschenbach SG, in Mönchaltorf, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Eschenbach SG, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lange, René, von Uster, in Hombrechtikon, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Verena, von Wagenhausen, in Hombrechtikon, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1868745, Commercial Registry Office Valais, (621)
SEDO ENGINEERING SA, à Riddes, CHE-367.770.110, société anonyme (No. FOSC 164 du 27.08.2014, Publ. 1682513).
Inscription ou modification de personne(s):
Gübeli, Herbert, de Goldingen, à Jona (Rapperswil-Jona), avec procuration collective à deux;
Kunz, Rolf, de Wald ZH, à Au ZH (Wädenswil), avec procuration collective à deux;
Meier, Monika, de Zürich, à Hadlikon (Hinwil), avec procuration collective à deux.