Reports for Rico Alfred Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rico Alfred Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005927426, Commercial Registry Office Glarus
Glarnerhof AG, in Glarus, CHE-112.689.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S.10, Publ. 3160720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Alfred, von Ursenbach, in Glarus, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Leuenberger, Rosmarie, von Glarus und Ursenbach, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Rico Alfred, von Hombrechtikon, in Sargans, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Baer, Patricia, von Hinwil, in Sargans, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schlegel, Jasmin, von Sevelen, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
UMBERG TREUHAND AG (CHE-106.897.051), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: UMBERG TREUHAND AG].
Publication number: 6681584, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Hotel Post Sargans AG, in Sargans, CH-320.3.071.431-8, Bahnhofstrasse 1, 7320 Sargans, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2012.
Zweck:
Betrieb des Hotel-Restaurant Post in Sargans sowie Vermietung von Geschäftsräumen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleiche oder ähnliche Unternehmen in irgendwelcher Form finanzieren, sich daran beteiligen oder solche übernehmen sowie Immobilien bebauen, kaufen oder verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Peter Kunz-Kälin, in Sargans (CH-320.1.032.654-4), gemäss Vertrag vom 20.04.2012 und Inventar per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 5'082'603.06 und Passiven von CHF 4'511'730.89, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 470'872.17 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen des Verwaltungsrates erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kunz, Peter Alfred, von Hombrechtikon, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Edith Ruth, von Hombrechtikon, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Rico, von Hombrechtikon, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kunz, Judith, von Hombrechtikon, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Prefera Audit AG (CH-320.3.053.724-6), in Sargans, Revisionsstelle.