Reports for Charlotte Kunz-Messmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Charlotte Kunz-Messmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4066652, Commercial Registry Office Zug, (170)
Vera Finanz AG, in Zug, CH-150.3.000.413-0, Finanzierungen und Verwaltungen und im Zusammenhang damit Finanzierung, Durchführung, Kauf und Verkauf von Bauvorhaben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.2003, S. 17, Publ. 1247322).
Firma neu:
Vera Finanz AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.07.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Pia, von Thal, in Dornach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emch, Jörg, von Lüterswil, in Ebmatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz-Messmer, Charlotte, von Diemtigen, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer, Denise, von Thal, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwal AG, in Zug, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.
Commercial Registry Office Zug, (170)
Luzona Finanz AG, Sitz [bisher: S t a n s], Finanzierungen und Verwaltungen und im Zusammenhang damit Finanzierung, Durchführung, Kauf und Verkauf von Bauvorhaben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.1998, Seite 6063).
Statutenänderung:
22.11.1999.
Sitz Neu:
Z u g.
Domizil Neu:
c/o Herwal AG, Metallstrasse 9, 6304 Zug.
Zweck:
Finanzierungen und Verwaltungen und im Zusammenhang damit Finanzierung, Durchführung, Kauf und Verkauf von Bauvorhaben, Verwaltung, Finanzierung, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Immobilien, Grundstücken,Vermögenswerten aller Art und Baurechten, Kauf, Verkauf und Verwertung von Lizenzen und Patenten sowie Import, Export und Vermittlung von Waren, Dienstleistungen und Vermögenswerten.
Aktienkapital Bisher:
CHF 450'000.
Liberierung:
CHF 450'000, 450 Inhaberaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Bisher:
Messmer, Pia, Heimat Thal, in Dornach, Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emch, Jörg, Heimat Lüterswil, in Ebmatingen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz-Messmer, Charlotte, Heimat Diemtigen, in Genève, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Neu:
Messmer, Denise, Heimat Thal, in Thalwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zensor Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Visura Treuhand-Gesellschaft, in Solothurn, Revisionsstelle].