Reports for Hans Rudolf Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Rudolf Kunz
Newest SOGC notifications: Hans Rudolf Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4124919, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kunz Design, in Winterthur, CHE-497.742.739, Tösstalstrasse 260, 8405 Winterthur, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Entwicklung von Design-Objekten und Design Strategien.
Eingetragene Personen:
Kunz, Hans Rudolf, genannt Reudi, von Brittnau, in Winterthur, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3724811, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OEKOFACTA GmbH, in Winterthur, CHE-100.945.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, Publ. 5414384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Daniel, von Brittnau, in Zofingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Kunz, Eddy, von Brittnau, in Zofingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhunushova, Saikal, von Brittnau, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Kunz, Hans Rudolf, von Brittnau, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Publication number: 5414384, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OEKOFACTA GmbH, bisher in Luzern, CH-150.4.000.461-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S. 13, Publ. 5164772).
Statutenänderung:
15.12.2009.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Tösstalstrasse 260, 8405 Winterthur.
Zweck neu:
Betrieb eines Planungs- und Generalunternehmungsbüros für alle Bauaufgaben im bauökologischen und baubiologischen Bereich;
Ausführung von Bauarbeiten, Herstellung und/oder Vertrieb von verschiedenen Materialien;
will das Bauen mit naturnahen Baustoffen fördern;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die GesellschafterInnen erfolgen brieflich oder fernschriftlich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 18.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Silvia, von Römerswil, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Willimann, Corinne, von Hochdorf und Pfaffnau, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Daniel, von Brittnau, in Zofingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 (wie bisher);
Kunz, Eddy, von Brittnau, in Zofingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Villars-sur-Glâne];
Kunz, Hans Rudolf, von Brittnau, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Dallenwil].