Reports for Daniel Thierry Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Thierry Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005560157, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Premium Jet AG, in Kloten, CHE-110.129.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005468348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wepfer, Marcel, von Stammheim, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Daniel, von Zürich, in Mettmenstetten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Daniel, von Oberriet (SG), in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muespach (FR)].
Publication number: HR02-1005468348, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Premium Jet AG, in Kloten, CHE-110.129.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2022, Publ. 1005446180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Fabio, von Zürich, in Schönenberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Daniel, von Oberriet (SG), in Muespach (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Daniel, von Zürich, in Mettmenstetten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hausen am Albis].
Publication number: 4245681, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Indigo Lyon Switzerland AG, in Hausen am Albis, CHE-196.860.731, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2243867).
Firma neu:
Indigo Lyon Switzerland AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.05.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Daniel Thierry, von Zürich, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].