Reports for Beat Martin Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Martin Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004942373, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Holzverwertungsgenossenschaft HVG, in Oberweningen, CHE-101.147.304, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, S.0, Publ. 1936459).
Firma neu:
Holzverwertungsgenossenschaft HVG in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dahmen, Daniel, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Adlikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Patrik, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Felix, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Alt St. Johann, in Wetzikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Beat Martin, von Zollikon, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sonderer, Erich, von Appenzell, in Wislikofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Utzinger Surber, Maya, von Niederweningen, in Schöfflisdorf, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4728948, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Holzverwertungsgenossenschaft HVG Nordostschweiz, in Oberweningen, CH-020.5.000.329-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2005, S. 21, Publ. 3012124).
Statutenänderung:
15.09.2008.
Firma neu:
Holzverwertungsgenossenschaft HVG.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die bestmögliche Vermarktung, in gemeinsamer Selbsthilfe, des von ihren Mitgliedern produzierten Holzes. Dies geschieht in der Regel auf dem Submissionsweg. Die Erzielung eines Geschäftsgewinnes ist nicht beabsichtigt.. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.09.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derrer-Burri, Ulrich, von Niederhasli, in Schleinikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Beat Martin, von Zollikon, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utzinger Surber, Maya, von Niederweningen, in Schöfflisdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Utzinger, Maya, von Niederweningen und Oberweningen, in Schleinikon];
Greuter, Peter, von Münchwilen TG, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.