Reports for Beat Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Kunz
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005496896, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, in Bern, CHE-105.961.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Beat, von Heimberg, in Murten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maag, Daniel, von Neunkirch, in Schliern b. Köniz (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amacker, Andy-Ernest, von Eischoll, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grundt, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gueissaz, Katja, von Sainte-Croix, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Indermühle, Max Christian, von Amsoldingen, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Damian, von Ermensee, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petry, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sanchez Martinez, Antonie Jésus, französischer Staatsangehöriger, in Annecy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005304691, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Anlagestiftung Swiss Life, in Zürich, CHE-109.469.349, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005052840).
Urkundenänderung:
21.07.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Illi, Bernard, von Luzern und Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Beat, von Heimberg, in Murten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Linsi, Nils, von Winterthur, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1005297960, Commercial Registry Office Berne, (36)
Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG, in Bern, CHE-105.961.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2021, Publ. 1005110715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riniker, Beat, von Solothurn, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bögli, Dominik, von Seeberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Beat, von Heimberg, in Murten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlup, Laura Denise, von Rapperswil (BE), in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2;
Steck, Franz Daniel, von Bern, in Wabern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Lang, Cédric Josef, von Ermensee, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.