Reports for Dominik Michael Kumschick
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dominik Michael Kumschick
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006110284, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Müller Handels AG Schweiz, in Oberentfelden, CHE-106.085.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2024, Publ. 1006044090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Andreas, von Oberwil BL, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kumschick, Dominik, von Reiden, in Müllheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006069142, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 118 vom 20.06.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 3223 vom 17.06.2024 Stiftung Wohnheim Sonnenrain Zihlschlacht, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CHE-105.337.708, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2024, Publ. 1006062724).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kumschick, Dominik Michael, von Reiden, in Müllheim Dorf (Müllheim), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006062724, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Wohnheim Sonnenrain Zihlschlacht, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CHE-105.337.708, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004657250). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saladin-Echle, Marie-Kathrin, von Nuglar-St. Pantaleon, in Amriswil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bommer-Klingele, Monika Elisabeth, von Wängi, in Tobel (Tobel-Tägerschen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Margarethen TG (Münchwilen (TG)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Michel, von Schaffhausen, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kumschick, Dominik Michael, von Reiden, in Müllheim Dorf (Müllheim), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ebnöther, Janina, von Arbon, in Wolfhalden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggenberger, Magdalena, von St. Margrethen und Grabs, in St. Margrethen SG (St. Margrethen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Margrethen und Grabs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stokholm, Anders, von Zürich, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].