Reports for André Kummer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name André Kummer
Holdings
Newest SOGC notifications: André Kummer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004745373, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kummer Verwaltungs AG, in Baden, CHE-103.471.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765325).
Firma neu:
Kummer Verwaltungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.10.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, André, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3765325, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kummer Verwaltungs AG, in Baden, CHE-103.471.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, Publ. 5386020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Rolf, von Baden, in Baden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, André, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kummer, Rosemarie, von Wynigen, in Baden, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3549740, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Wohlfahrtsstiftung der WIR Bank, in Basel, CH-270.7.000.965-7, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2004, S. 5, Publ. 2124462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Karl, von Oberriet, in Biel-Benken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, André, von Baden, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berther, Bruno, von Disentis/Mustér, in Rubigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiggli, Germann, von Basel und Seewen, in Seewen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.