Reports for Doris Künzler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Doris Künzler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2075145, Commercial Registry Office Berne, (36)
Neuenschwander-Neutair AG, Zweigniederlassung Biel/Bienne, in Biel/Bienne, CHE-444.488.324, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2007, S. 4, Publ. 4211204).
mit Hauptsitz in:
Münchenbuchsee.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.831.888.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von Murkowsky Daniel von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murkowsky, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Mörigen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gribi, André, von Lengnau BE, in Mörigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Doris, von Wynau, in Belp, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 949661, Commercial Registry Office Berne, (36)
Neuenschwander-Neutair AG, in Münchenbuchsee, CH-035.3.003.317-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Walter, von Diemtigen, in Jegenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Künzler, Doris, von Wynau, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, Monique, von Malters, in Studen BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4211204, Commercial Registry Office Berne, (36)
Neuenschwander-Neutair AG, Zweigniederlassung Biel/Bienne, in Biel/Bienne, CH-036.9.040.565-6, Zürichstrasse 23, 2504 Biel/Bienne, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Neuenschwander-Neutair AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Münchenbuchsee.
Statuten Hauptsitz:
[23.10.2007] [letzte SHAB-Publikation Nr. 65 vom 05.04.2005 Seite 3].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
24.12.1974.
Zweck Hauptsitz:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, die Wartung und den Betrieb von gebäudetechnischen Anlagen insbesondere wärmetechnischer Natur, den Rohrleitungsbau, den Betrieb eines Ingenieurbüros für Installationsplanung und Energietechnik sowie die Fabrikation und den Handel mit jeglichen gebäudetechnischen Apparaturen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben.
Eingetragene Personen:
Murkowsky, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Mörigen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gribi, André, von Lengnau BE, in Mörigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Doris, von Wynau, in Belp, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.