Reports for Thomas Küng
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Küng
Newest SOGC notifications: Thomas Küng
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6170950, Commercial Registry Office Berne, (36)
MinerBau AG, in Unterseen, CH-092.3.000.258-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2004, S. 4, Publ. 2193736).
Statutenänderung:
20.04.2011.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
Ortbühlweg 74D, 3612 Steffisburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von Grundstücken und deren Überbauung mit energietechnisch optimierten Gebäuden sowie den Umbau und die Sanierung bestehender Gebäude und Anlagen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Vom Schweizerischen Bankverein, in Basel, das Grundstück Heimberg-Gbbl.Nr. 259 zum Preis von CHF 670'000.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 20.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärz, Oskar, von Därligen, in Ringgenberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Thomas, von Heiligenschwendi, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffenegger, Ulrich, von Wyssachen, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ath Treuhand GmbH, in Sigriswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Alfred, von Eriz, in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohrbach, Rosette, von Rüeggisberg, in Steffisburg, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5648568, Commercial Registry Office Aargau, (400)
NIVITEC GmbH, in Obersiggenthal, CH-400.4.026.100-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2004, S. 1, Publ. 2595936). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Thomas, von Heiligenschwendi, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2595936, Commercial Registry Office Aargau, (400)
NIVITEC GmbH, in Obersiggenthal, CH-400.4.026.100-8, Höhenweg 10, 5415 Nussbaumen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.12.2004.
Zweck:
Handel mit bzw. Engineering, Ausführung und Installation von Haustechnikanlagen wie elektrische Verteilung, Steuerung, Lüftung, Staubsaugeranlagen und Heizunge);
Handel mit energietechnischen Anlagen und Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit energietechnischen Anlagen;
Handel mit und Entwicklung von Logopädie-Hilfsmitteln und Spielzeugen;
kann Zweigniederlassungen gründen, Beteiligungen halten sowie Wertschriften, Patente, Lizenzen und Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Küng, Thomas, von Heiligenschwendi, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Küng, Annemarie, von Heiligenschwendi und Sumiswald, in Obersiggenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.