Reports for Christof Küng
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christof Küng
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005321935, Commercial Registry Office Zug, (170)
CRO-Counsel AG, in Hünenberg, CHE-213.849.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027862).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Christof, von Nesslau, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Sabrina, von Arni (AG), in Teufen (AR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004859561, Commercial Registry Office Zug, (170)
CRO-Counsel AG, in Hünenberg, CHE-213.849.342, Bösch 104, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen strategischer, transformativer und operativer Art für Unternehmen und deren Führungskräfte insbesondere zur Minimierung von Reputationsrisiken. Sie berät, begleitet und unterstützt Verwaltungsräte, Geschäftsführer (CEO), HR- oder Kommunikations-Verantwortliche, Chief Risk Officers (CRO) etc. und fördert deren direkten Austausch auch durch den Betrieb einer Peer-to-Peer-Kompetenz-Plattform;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.03.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dobler, Bruno, von Bäretswil, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Küng, Christof, von Nesslau, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2947323, Commercial Registry Office Zug, (170)
Küng Identity AG, bisher in Zürich, CHE-105.729.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2013, Publ. 1064165).
Gründungsstatuten:
15.03.2001.
Statutenänderung:
16.06.2016.
Firma neu:
Küng Identity Group AG.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 104, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Betrieb einer Beratungsfirma im Bereich 'Reputation Management' für Unternehmen und Einzelpersonen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma By Küng, in St. Gallen, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001 mit Aktiven von CHF 911'391.-- und Passiven von CHF 801'398.24, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 9'992.76 als Forderung gutgeschrieben werden]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Christof, von Nesslau, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Stein SG, in Zug].