Reports for Christiane Kühne-Nack
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christiane Kühne-Nack
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5129138, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
The Wetter Foundation, Pour les enfants de l'Indochine, in St. Gallen, CH-320.7.050.131-2, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 16, Publ. 4900616).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Rolf, von Pfäfers, in Morges, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (F)];
Gerlach, Silvia, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne-Nack, Christiane, von Pfäfers, in Morges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (F)].
Publication number: 3924114, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wetter (Indochine) Schweiz GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.045.831-0, Vermarktung und Vertrieb von Gebrauchs- und Kunstgegenständen in der Schweiz und in Europa usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.1999, S. 2960).
Statutenänderung:
3.05.2007.
Domizil neu:
Winkelriedstrasse 60, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Alex, von Münchenbuchsee, in Blonay, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Kühne, Rolf, von Pfäfers, in Morges, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Kühne-Nack, Christiane, von Pfäfers, in Ho Chi Minh City (Vietnam), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Müller, Dr. Hans-Peter, von Winterthur, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilling, Bruno, von Hornussen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Kühne, Michael, von Pfäfers, in Ho Chi Minh City (VN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
The Wetter Foundation, Pour les enfants de l'Indochine, in St. Gallen, c/o Dr. H.P.Müller, Museumstrasse 35, 9000 St. Gallen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
20.06.2001.
Zweck:
Waisenkindern in Fernost, hauptsächlich in Vietnam und dem übrigen Indochina, zu helfen, insbesondere durch Aufbau oderUnterhalt von Waisenhäusern und Kindergärten, Bau von Schulen und Ausbildungsstätten, Anleitung und Begleitung der Waisen während ihrer Ausbildungszeit, Suche von Lehrstellen.
Aufsichtsbehörde:
noch unbekannt.
Organisation:
Stiftungsrat von 3-7 Mitgliedern, geschäftsführender Ausschuss und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Kühne, Rolf, von Pfäfers, Paris (F), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne-Nack, Christiane, von Pfäfers, in Paris (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.