Reports for André-Roger Kühne
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André-Roger Kühne
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004806250, Commercial Registry Office Berne, (36)
Anlagestiftung fenaco LANDI, in Bern, CHE-112.753.443, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753383).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Thomas, von Plaffeien, in Oberschrot (Plaffeien), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberschrot, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kühne, André-Roger, von Eriswil, in Wabern (Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Rudolf, von Köniz, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stöckli, Heinrich Alois, von Luthern, in St. Urban (Pfaffnau), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wintsch, Alfred, von Illnau-Effretikon, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurlinden, Daniel, von Wiedlisbach, in Oberbipp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Anthenien, Marco, von Obergoms, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004607226, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse VOLG, in Winterthur, CHE-109.707.980, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, S.0, Publ. 3263357).
Name neu:
Pensionskasse VOLG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21.01.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Thomas, von Plaffeien, in Plaffeien, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Briner, Paul, von Fehraltorf, in Pfäffikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kühne, André-Roger, von Eriswil, in Köniz, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wintsch, Alfred, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004557372, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pensionskasse fenaco, in Bern, CHE-109.793.229, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rime, Myriam, von Val-de-Charmey, in Charmey (Gruyère) (Val-de-Charmey), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Sara, von Welschenrohr, in Vauderens (Ursy), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühne, André-Roger, von Eriswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wabern (Köniz)].