Reports for Theodor Küchler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Theodor Küchler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7034360, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Tiefkühlgenossenschaft Alpnach und Umgebung, in Alpnach, CH-140.5.000.733-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.1995, S. 3976). Gemäss Vorstandserklärung vom 14.07.2012 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langensand, Karl, von Alpnach, in Alpnach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küchler, Theodor, von Alpnach, in Alpnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spichtig, Josef, von Sachseln, in Alpnach, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussi, Werner, von Stans, in Sarnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad, Werner, von Beckenried, in Alpnach Dorf (Alpnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wallimann, Erwin, von Alpnach, in Alpnach Dorf (Alpnach), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Josef, von Goldingen, in Alpnach Dorf (Alpnach), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5443110, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Grastrocknungsgenossenschaft Obwalden, in Sarnen, CH-140.5.000.688-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S. 13, Publ. 3160740).
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Genossenschaft an ihre Mitglieder erfolgen durch Zirkularschreiben oder durch das Obwaldner Amtsblatt. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 22.06.2009 untersteht die Gesnossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: 5 bis 7 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küchler, Theodor, von Alpnach, in Alpnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Stefan, von Alpnach, in Alpnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1116786, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Waser und Küchler Bauallrounder GmbH, in Alpnach, Handel, Verarbeitung und Vermietung von Baumaterial mit allen damit zusammenhängenden Arbeiten und Geschäften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 03.03.2000, S. 1480).
Statutenänderung:
29.07.2003.
Firma neu:
Waser Bauallrounder GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küchler, Theodor, von Alpnach, in Alpnach Dorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Michael, von Wolfenschiessen, in Alpnachstad (Alpnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.