Reports for Prof. Dr. Helmut Krüger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Helmut Krüger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2965385, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG, in Zürich, CHE-108.453.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1551795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krüger, Prof. Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biedermann, Christoph, von Döttingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2788576, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene GmbH, in Zürich, CH-020.4.002.088-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2005, S. 21, Publ. 2694674).
Statutenänderung:
4.04.2005.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.03.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 1'176'577.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 555'773.21 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 Aktien zu CHF 10.--.
Firma neu:
AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Schulung und Betreuung von Unternehmungen und deren Mitarbeiter sowie anderer Personen in den Bereichen Arbeit und Gesundheit sowie angrenzenden Arbeitsgebieten sowie Forschung in den genannten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 60'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinnen, Dr. Urs, von Küsnacht ZH und Rümlang, in Neuhausen am Rheinfall, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klipstein, Dr. Andreas, von Tramelan, in Wald ZH, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martens, Andreas, von Villmergen, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
Guggenbühl, Dr. Urs, von Meilen und Zürich, in Speicher, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
Hangartner, Dr. Markus, von Herdern, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
Krüger, Prof. Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000];
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene GmbH, in Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 10.07.1996, S. 4131).
Statutenänderung:
2.06.1998.
Zweck neu:
Beratung, Schulung und Betreuung von Unternehmungen in den Bereichen Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene;
Beratung und Realisation von betrieblicher Rehabilitation;
kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Stammkapital neu:
CHF60'000.¬ [bisher: CHF50'000.¬].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martens, Andreas, von Villmergen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬ [bisher: in Kreuzlingen];
Guggenbühl, Dr. Urs, von Meilen und Zürich, in Speicher, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬ [bisher: Guggenbühl, Urs, in Zürich];
Hangartner, Dr. Markus, von Herdern, in Männedorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬ [bisher: Hangartner, Markus];
Hinnen, Dr. Urs, von Küsnacht ZH und Rümlang, in Neuhausen am Rheinfall, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬ [bisher: Hinnen, Urs];
Klipstein, Dr. Andreas, von Tramelan, in Wald ZH, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬;
Krüger, Prof. Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF10'000.¬ [bisher: Krüger, Helmut].