Reports for Franz Georg Kronenberg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Georg Kronenberg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005354773, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Arbeiter-, Bau- und Siedlungsgenossenschaft ASIG, in Kreuzlingen, CHE-101.700.537, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005336080).
Domizil neu:
c/o Fabio Aliberti, Romanshornerstrasse 42, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronenberg, Franz, von Hergiswil bei Willisau, in Kreuzlingen, Vizepräsident, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scalisi, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aliberti, Fabio, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lorenz, Regula, von Oberhelfenschwil, in Algetshausen (Uzwil), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mecevic, Emina, von Amriswil, in Kreuzlingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alma, Tolga, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geiger, Eugen, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mecevic, Armin, von Amriswil, in Kreuzlingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Shabani, Nagip, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6838652, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Arbeiter-, Bau- und Siedlungsgenossenschaft ASIG, in Sulgen, CH-440.5.000.699-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2010, S. 13, Publ. 5868066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Rolf, von Grub AR, in Weinfelden, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberg, Franz, von Hergiswil bei Willisau, in Kreuzlingen, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Assenheimer, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gantenbein, Beat, von Grabs, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Daniela, von Niederbüren, in Sulgen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5131626, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Arbeiter-, Bau- und Siedlungsgenossenschaft ASIG, bisher in Kreuzlingen, CH-440.5.000.699-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2008, S. 16, Publ. 4681086).
Statutenänderung:
12.06.2009.
Sitz neu:
Sulgen.
Domizil neu:
c/o Daniel Naef, Lebrigstrasse 8, 8583 Götighofen.
Adresse der Verwaltung:
[aufgehoben].
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe preisgünstigen Wohnraum zu vermitteln und und damit keine Spekulation zu betreiben. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist nicht gewinnstrebig. Sie erstellt und vermietet preisgünstige Wohnungen in erster Linie an die Mitglieder. Sie kann zu diesem Zweck Grundstücke, Liegenschaften und Baurechte erwerben, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen schriftllich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär-Grossen, Manuela, von Tägerwilen und Kandersteg, in Ermatingen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Daniel, von Ebnat-Kappel, in Götighofen (Sulgen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Graf, Rolf, von Grub AR, in Weinfelden, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Franz, von Hergiswil bei Willisau, in Kreuzlingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.