Reports for Jürg Kressig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Jürg Kressig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004686716, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kressig Immobilien CCTS GmbH, in Dielsdorf, CHE-104.286.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172311).
Statutenänderung:
22.07.2019.
Firma neu:
Kressig Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften. Sie organisiert Umbauten, Renovationen und Sanierungen von Liegenschaften und übernimmt Treuhandaufgaben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kressig, Jakob, von Uster und Pfäfers, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 3881571, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kressig Immobilien CCTS GmbH, in Schlieren, CHE-104.286.422, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3675347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Raymond, von Werthenstein, in Ehrendingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kressig, Jakob, von Uster und Pfäfers, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3200179, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MATTER IMMOBILIEN AG, in Zürich, CHE-324.206.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, Publ. 2873747).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Gabriela, von Bütschwil-Ganterschwil, in Niederglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kressig, Jürg, von Uster, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Ariel, von Rothenburg, in Langnau am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Akman, Sezai, von Neuhausen am Rheinfall, in Rorbas, mit Kollektivprokura zu zweien.