Reports for Christine Kreier-Flammer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Kreier-Flammer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005557840, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Innotest AG, in Eschlikon, CHE-107.666.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreier, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreier, Jasmine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kreier-Flammer, Christine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 854882, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
INNOTEST Immobilien GmbH, in Eschlikon, Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2002, S. 10, Publ. 355030).
Statutenänderung:
23.01.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreier-Flammer, Christine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreier, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--];
InnoRecycling AG, in Eschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
INNOTEST Immobilien GmbH, in E s c h l i k o n, Rosenstrasse 13 B, 8360 Eschlikon TG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.01.2000.
Zweck:
Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kreier, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
Kreier-Flammer, Christine, von Tobel-Tägerschen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
Flammer, Stephan, von Zuzwil SG, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Marschdorf Flammer, Gerda, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-.