Reports for Christof Alexis Leander Kramis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christof Alexis Leander Kramis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005161073, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
seanovation GmbH, bisher in Eich, CHE-114.798.178, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420867).
Statutenänderung:
14.04.2021.
Firma neu:
Swiss Invest & Bau GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Investment, Immobilienmakler Tätigkeiten, Unternehmungsberatungen, Bauplanungen, Bauleitungen, Bauleistungen, Bauausführungen, Generalunternehmungen;
Handel mit Waren aller Art;
Patente, Lizenzen, Marken und Know-how;
kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Niederlassungen gründen sowie Beteiligungen, Wertgegenstände, Grundstücke und Immobilien kaufen, halten, vermieten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wigger-Schaz, Susanne Brigitte, von Schaffhausen, in Eich, mit Einzelprokura, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachtin, Sergej, deutscher Staatsangehöriger, in Hagen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Winkler, Reto Daniel, von Riggisberg, in Courgevaux, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4413491, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
systemnode GmbH, in Eich, CHE-113.267.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2014, Publ. 1784813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wigger-Schaz, Susanne Brigitte, von Schaffhausen, in Eich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1784813, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
systemnode GmbH, in Eich, CHE-113.267.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2014, Publ. 1702549).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramis, Christof Alexis Leander, von Rain, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].