Reports for Stefan Kramer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Kramer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1899137, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Milch- und Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Wil AG, in Mettauertal, CHE-107.121.757, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1841089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer, Stefan, von Full-Reuenthal, in Leibstadt, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Mettauertal, in Mettauertal, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5319634, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Milch- und Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft 5276 Wil AG, in Wil AG, CH-400.5.001.845-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2004, S. 2, Publ. 2227930).
Statutenänderung:
27.05.2009.
Firma neu:
Milch- und Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Wil AG.
Domizil neu:
Oedenholzstrasse 182, 5276 Wil AG.
Zweck neu:
Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen insbesondere in diesen Bereichen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie Weiterbildung der Mitglieder.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen schriftlich oder anlässlich von Generalversammlungen. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 03.08.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer, Erich, von Full-Reuenthal, in Wil AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kohler, Bernhard, von Unterbözberg, in Hottwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Mandach, in Hottwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kramer, Stefan, von Full-Reuenthal, in Leibstadt, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Leibstadt, in Leibstadt, Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2001, S. 2685).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Leibstadt in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.03.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumsteg, Josef, von Oberhofen AG, in Leibstadt, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: von Oberhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhn, Bernhard, von Dottikon, in Leibstadt, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kramer, Stefan, von Full-Reuenthal, in Leibstadt, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Beat, von Böttstein, in Leibstadt, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].