Reports for Ursula Kramer-Marti
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ursula Kramer-Marti
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005254099, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IG Spielgruppen Schweiz GmbH, in Uster, CHE-109.562.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004810872). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.08.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer-Marti, Ursula, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005254098, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IG Spielgruppen Bildung GmbH, in Uster, CHE-142.726.741, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer-Marti, Ursula, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Dietrich Treuhand AG (CHE-108.129.170), in Dübendorf, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004814277, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IG Spielgruppen Bildung GmbH, in Uster, CHE-142.726.741, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, S.0, Publ. 1403317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg Steiner, Margareta, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suisselearn Media AG (CHE-144.963.200), in Herzogenbuchsee, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Siegenthaler, Martin, von Trub, in Herzogenbuchsee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer-Marti, Ursula, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Triozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.