Reports for André Kotoun
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Kotoun
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004648830, Commercial Registry Office Berne, (36)
SAVDAL AG, in Muri bei Bern, CHE-221.676.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2017, Publ. 3558165).
Firma neu:
SAVDAL AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.06.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kotoun, André, von Köniz, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bütikofer, Christian, von Ersigen, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barbier, Sylvie, französische Staatsangehörige, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publication number: 2506067, Commercial Registry Office Berne, (36)
SAVDAL AG, in Muri bei Bern, CHE-221.676.552, Tannackerstrasse 7, 3073 Gümligen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von, das Halten von und den Handel mit Beteiligungen an Firmen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Publikation im SHAB oder mit eingeschriebenem Brief. Gemäss Erklärung vom 20.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kotoun, André, von Köniz, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bütikofer, Christian, von Ersigen, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rohner, Susanna, von St. Margrethen und Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1981843, Commercial Registry Office Berne, (36)
PROLUMA AG, in Ostermundigen, CHE-102.589.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütikofer, Christian, von Ersigen, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kotoun, André, von Köniz, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.