Reports for Michael Brandenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Brandenberger
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Brandenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005946660, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Zuhause Finanz AG, in Kreuzlingen, CHE-263.989.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005306462).
Statutenänderung:
20.12.2023.
Sitz neu:
Märstetten.
Domizil neu:
c/o Fabienne und Michael Brandenberger, Unterholzstrasse 14, 8561 Ottoberg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Anpassung Funktionsbezeichnungen von Amtes wegen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Brandenberger, Dr. Benjamin, von Buch am Irchel, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1005739694, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Sprachheilschule Thurgau, in Romanshorn, CHE-327.486.832, Alleestrasse 2, 8590 Romanshorn, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
05.04.2023.
Zweck:
Die Stiftung Sprachheilschule Thurgau bezweckt den Betrieb einer sonderpädagogischen Schule im Kanton Thurgau. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Aufsichtsbehörde:
Die Stiftungsaufsicht wird zu einem späteren Zeitpunkt übernommen.
Eingetragene Personen:
Isenring, Franz Xaver, von Degersheim, in Weinfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busch, Susanne, von Hitzkirch, in Frauenfeld, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A'Wengen, Christoph, von Basel, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bircher, Lukas, von Küttigen, in Wigoltingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenherr, Jolanda, von Thundorf, in Berlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lorandi, Mara, von Amriswil, in Amriswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
steffen rausch kessler ag frauenfeld (CHE-114.873.408), in Frauenfeld, Revisionsstelle;
Nobs, Rainer, von Seedorf (BE), in Romanshorn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sonderegger, Marco, von Heiden, in Ottoberg (Märstetten), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004795585, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ROMI Immobilien AG, in Kreuzlingen, CHE-115.859.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, S.0, Publ. 2605585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Dr. Roland, von Weinfelden, in Tägerwilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandenberger, Michael, von Buch am Irchel, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].