Reports for Arthur Korn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Arthur Korn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4777940, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Korn AG, in Mellingen, CH-400.3.024.535-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 15.07.2003, S. 1, Publ. 1083628).
Statutenänderung:
16.10.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korn, Arthur, von St. Gallen, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korn, Stefan, von St. Gallen, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meng und Partner Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korn, Hans-Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1083628, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Korn AG, in Mellingen, Turnweg 13, 5507 Mellingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
3.07.2003.
Zweck:
Realisierung, Kauf und Verkauf von Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Organisations- und Personalentwicklung, technischer Innovationen und Coaching für das Berufs- und Privatleben;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen gründen, sich an andern Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Korn, Hans-Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Mellingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Korn, Arthur, von St. Gallen, in Mellingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Korn, Stefan, von St. Gallen, in Mellingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meng und Partner Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.