Reports for Cornelis Kooijman Gasser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cornelis Kooijman Gasser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005268673, Commercial Registry Office Berne, (36)
OPAN SPITEX AG, in Bern, CHE-329.303.322, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751315).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Nora, von Domat/Ems, in Bolligen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Durst, Marcel, von Basel, in Sugiez (Mont-Vully), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Kooijman Gasser, Cornelis, von Fraubrunnen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates.
Publication number: 1015966, Commercial Registry Office Berne, (36)
IC Infraconsult AG, in Bern, Interdisziplinäre Planungen, Beratungen, Projektleitungen und Projektdurchführungen auf den Gebieten Politik- und Unternehmensberatung, Raumplanung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2001, S. 6886).
Statutenänderung:
19.12.2002, 23.05.2003.
Firma neu:
IC INFRACONSULT AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IC INFRACONSULT SA) (IC INFRACONSULT LTD).
Zweck neu:
Interdisziplinäre Planungen, Beratungen, Projektleitungen und Projektdurchführungen auf den Gebieten Politik- und Unternehmensberatung, Raumordnung, Verkehr, Umwelt und Energie, Management / Wirtschaft, Kommunikation und Entwicklungszusammenarbeit;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 375'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 750 Namenaktien zu CHF 500.--].
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.5.2003 wird der Nennwert der 750 Namenaktien zu CHF 500.-- im Sinne von Art. 735 OR auf CHF 100.-- herabgesetzt. Gleichzeitig werden 1'250 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haupt, Frank, von Regensberg, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz;
Meuli, Hannes, von Nufenen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz;
Nussbaum, Stefan Dr., von Bolligen, in Boll, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Georg, von Berken und Burgdorf, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Bernhard, Thomas, von Worb und Bern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Padrock, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Deutschland, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Bandi, Albrecht, von Bern, in Spiegel bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Kooijman, Cornelis, von Büren zum Hof, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Mahlich, Ursula, von Bern und Bremgarten bei Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Mühlethaler, Franz Dr., von Kleindietwil, in Rubigen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Schiltknecht, Nicole, von Dübendorf, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Stoll, Hansrudolf Dr., von Guggisberg, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Tobler, Daniel, von Eggersriet, in Freiburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
IC Infraconsult AG, in Bern, Interdisziplinäre Planungen, Beratungen, Projektleitungen und Projektdurchführungen auf den Gebieten Politik- und Unternehmensberatung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2000, S. 8479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engel Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle;
Walther, Pierre Dr., von Winterthur, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz;
Egger, Mark Dr., von Frutigen, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Thomas, von Worb und Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz;
Kooijman, Cornelis, von Büren zum Hof, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz;
Schiltknecht, Nicole, von Dübendorf, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz;
ENGEL COPERA AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.