Reports for Eva M. Kollmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eva M. Kollmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6542316, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Zobrist Consulting AG, in Seengen, CH-400.3.021.845-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 3, Publ. 5980200).
Statutenänderung:
02.02.2012.
Firma neu:
EDUFARM AG.
Sitz neu:
Beinwil (Freiamt).
Domizil neu:
Wiggwil 7B, 5637 Beinwil (Freiamt).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.02.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer Treuhand AG (CHE-107.974.085), in Aarau, Revisionsstelle;
Zobrist, Georg, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollmann, Eva M., von Rupperswil, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seengen, Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6384226, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 40, Publ. 5142192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Eva, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5980200, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Zobrist Consulting AG, in Seengen, CH-400.3.021.845-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2010, S. 2, Publ. 5520186).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollmann, Eva M., von Rupperswil, in Seengen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zobrist, Georg, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.