Reports for Romano Koller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Romano Koller
Newest SOGC notifications: Romano Koller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004711647, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personal-Vorsorgeeinrichtung Ford, in Wallisellen, CHE-109.477.716, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Marc, von Adelboden, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Marianne, von Kölliken, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Romano, von Häggenschwil, in Thal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tejura, Dipak, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2941157, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personal-Vorsorgeeinrichtung Ford, in Wallisellen, CHE-109.477.716, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2559463).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Romano, von Häggenschwil, in Thal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil].
Publication number: 1166913, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
KT Koller Treuhand GmbH, bisher in Adliswil, CH-020.4.029.537-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2008, S. 22, Publ. 4604154).
Gründungsstatuten:
27.08.2004.
Statutenänderung:
15.10.2013.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Kirchrain 13 d, 9422 Staad .
Zweck neu:
Betrieb eines Treuhandbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Neu aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller-Hollenstein, Gabriela, von Häggenschwil und Mosnang, in Staad SG (Thal), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Koller, Gabriela, in Adliswil und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Koller, Romano, von Häggenschwil, in Staad SG (Thal), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Adliswil und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].