Reports for Franz Emil Koller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Franz Emil Koller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004880399, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Koller Bau und Immobilien GmbH, in Mörschwil, CHE-110.037.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604449).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Franz Emil, von Appenzell, in Mörschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wasserauen (Schwende)].
Publication number: HR02-1004581530, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
KOF Demontage + Abbruch GmbH, bisher in Schwende, CHE-110.037.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3482169).
Statutenänderung:
14.02.2019.
Firma neu:
Koller Bau und Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Mörschwil.
Domizil neu:
Oberbühl 1, 9402 Mörschwil. [bisher: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Manuel David, von Appenzell, in Berneck, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Koller, Beatrix Maria, von Appenzell, in St. Margrethen SG (St. Margrethen), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Franz Emil, von Appenzell, in Wasserauen (Schwende), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Koller, Franz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4315177, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Technische Betriebe Weinfelden AG, in Weinfelden, CHE-109.412.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bock, René, von Untereggen, in Weinfelden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Franz, von Appenzell, in Märstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Derungs, Martin, von Lumnezia, in Felsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.