Reports for Anita Kolb
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anita Kolb
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1148097, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kolb & Co AG, in Zürich, CH-020.3.915.119-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, S. 23, Publ. 5208808).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolb, Anita, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
G + N Revisions AG (CH-020.3.910.540-1), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: G + N Revisions AG, in Rüschlikon].
Publication number: 6347280, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KSB Gebäudehüllen AG, in Zürich, CH-020.3.029.440-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 28, Publ. 5568020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Stefan, von Goldingen, in Riedern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolb, Anita, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6309936, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AZA AG, bisher in Zug, CH-170.3.020.010-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, S. 30, Publ. 5062702).
Statutenänderung:
28.07.2011.
Firma neu:
Kolb Immobilien AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Blumenfeldstrasse 85, 8046 Zürich.
Zweck neu:
1. Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit von Handels- und kommerziellen Finanzgeschäften aller Art, insbesondere das Halten und Verwalten von Anlagevermögen;
Übernahme von Vertretungen;
Verwertung von Patenten, Lizenz- oder irgendwelchen Rechten;
Unternehmungsberatung;
Ausführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten;
Beratung und Expertisen;
Abschluss von Leasing-Verträgen;
Verwaltung von Vermögenswerten aller Art sowie Ausübung von Treuhandfunktionen;
Erwerb, Erstellung, Veräusserung und Vermietung von Liegenschaften und Grundstücken und alle damit verbundenen Arbeiten. 2. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften einrichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naarden, Dr. Emanuel, von Saulcy, in Aesch ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kolb, Anita, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.