Reports for Andreas Kohler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Kohler
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Kohler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005054516, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Brügglen-Schwanden, in Rüeggisberg, CHE-106.572.850, Genossenschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, S.0, Publ. 1439483).
Domizil neu:
c/o Michael Thierstein, Brügglenstrasse 36, 3088 Rüeggisberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hachen, Werner, von Rüeggisberg, in Rüeggisberg, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Markus, von Eggiwil, in Helgisried-Rohrbach (Rüeggisberg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Wenger, Marlis, von Forst-Längenbühl, in Rüeggisberg, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Thierstein, Michael, von Bowil, in Rüeggisberg, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Fankhauser, Ulrich, von Trub, in Rüeggisberg, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Kohler, Andreas, von Rüeggisberg, in Rüeggisberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6060254, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Brügglen-Schwanden, in Rüeggisberg, CH-035.5.011.663-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 5, Publ. 5691646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hachen, Hans Rudolf, von Rüeggisberg, in Rüeggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Markus, von Eggiwil, in Helgisried-Rohrbach (Rüeggisberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Helgisried-Rohrbach (Rüeggisberg), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Wenger, Marlis, von Forst-Längenbühl, in Rüeggisberg, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Kohler, Andreas, von Rüeggisberg, in Rüeggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5580906, Commercial Registry Office Berne, (36)
REK AG Rüeggisberger Emmentaler Käsereien, in Rüeggisberg, CH-035.3.031.551-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2004, S. 3, Publ. 2576194).
Statutenänderung:
19.03.2010.
Domizil neu:
Käserei Längacker, Brügglen, 3088 Rüeggisberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Verkauf von Käse und Milchprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CTM Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, André, von Rüeggisberg, in Rüeggisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.