Reports for Markus Körner
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Körner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1624241, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AGORA Associates GmbH, in Fällanden, CHE-113.539.763, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6922962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geist, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Körner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quagliarelli, Gennaro, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6922962, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AGORA Associates GmbH, in Fällanden, CH-020.4.035.187-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2012, Publ. 6873480).
Statutenänderung:
17.10.2012. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finanz-Treuhand Zürich AG (CH-020.3.908.935-4), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geist, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Körner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Quagliarelli, Gennaro, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publication number: 3870576, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AGORA Associates GmbH, in Fällanden, CH-020.4.035.187-4, c/o Gennaro Quagliarelli, Maurstrasse 40 B, 8117 Fällanden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Schulung im Bereich Projektmanagement und Organisationsentwicklung.
Dazu gehören insbesondere folgende Themenbereiche:
Gestaltung projektorientierter Organisationen, Leistungen für die Institutionalisierung und Erhaltung von Projektkultur, Projektleiter- und Projektassessments, integratives Projektmanagement, Schulung und Coaching, Projekt-SetUp, Projektbegleitung, Mentoring. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Geist, Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Körner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Quagliarelli, Gennaro, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Finanz-Treuhand Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.