Reports for Simon David Otto König
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Simon David Otto König
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005086993, Commercial Registry Office Zug, (170)
Leg&airy GmbH, in Baar, CHE-463.259.014, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Simon David Otto, von Wiggiswil, in Bettlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohammad, Faizan Shaharyar, von Erlinsbach (AG), in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1004835845, Commercial Registry Office Zug, (170)
Leg&airy GmbH, in Baar, CHE-463.259.014, c/o offinea AG, Zugerstrasse 32, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2020.
Zweck:
Herstellung von, Handel mit und Verkauf von Waren aller Art, insbesondere von orthopädischen Artikeln, Behelfen und Geräten sowie Sanitätsartikeln, Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Design;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 19.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mohammad, Faizan Shaharyar, von Erlinsbach (AG), in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Geiser, Timo Jascha, von Aesch (BL), in Aesch (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
König, Simon David Otto, von Wiggiswil, in Bettlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004504590, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Össur Schweiz AG, in Solothurn, CHE-262.642.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Simon David Otto, von Wiggiswil, in Solothurn, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigurdsson, Jon, isländischer Staatsangehöriger, in Newport Beach, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sölvason, Sveinn, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schütz, Paul, von Häggenschwil, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.